Virksomheden Nabiullah Nabil, 816 Rødovre ApS befinder sig i branchen "Discountforretninger" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 6. maj 2024 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Nabiullah Nabil, 816 Rødovre ApS
NORMAL
- APS
- Etableret 6. maj 2024
- CVR 44827832
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nabiullah Nabil, 816 Rødovre ApS | 05.07.2024 | |
REMA 57 ApS | 06.05.2024 | 04.07.2024 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Roskildevej 310 · DK-2610 Rødovre | 05.07.2024 | |
Marsalle 32 · DK-8700 Horsens | 06.05.2024 | 04.07.2024 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
471130 Discountforretninger | 06.05.2024 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2024-07-05 | 05.07.2024 | |
2024-05-06 | 06.05.2024 | 04.07.2024 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 06.05.2024 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 06.05.2024 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nabiullah Mir Nabil | 05.07.2024 | |
Torben Lennart Sørensen | 06.05.2024 | 05.07.2024 |
Torben Lennart Sørensen | 06.05.2024 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nabiullah Mir Nabil | 05.07.2024 | |
Ole Robert Reitan | 06.05.2024 | |
Odd Reitan | 06.05.2024 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Nabiullah Nabil, 816 Rødovre ApS
Roskildevej 310
2610 Rødovre
2610 Rødovre
CVR
44827832
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
6. maj 2024
P-nummer
1030351122
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
471130
Discountforretninger
Discountforretninger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive detailhandel som franchisetager af en REMA 1000 butik med REMA 1000 Danmark A/S som franchisegiver.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
Bestyrelse
-