Virksomheden BYGNINGSKONTORET ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Valby. De blev etableret i 2. november 1982 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
BYGNINGSKONTORET ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 2. nov. 1982
- CVR 70975815
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BYGNINGSKONTORET ApS | 15.02.1996 | 16.01.2001 |
DANSK KLIMATISK FISKEAVL TRANSPORT ApS | 02.11.1982 | 14.02.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Valby Kirkevej 5 · DK-2500 Valby | 02.11.1982 | 16.01.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 02.11.1982 | 16.01.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-02-08 | 08.02.1996 | 16.01.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 30.08.1987 | 16.01.2001 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 08.02.1996 | 16.01.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Otto Hansen | 02.11.1982 | 08.02.1996 |
Carl Erik Munk Jørgensen | 02.11.1982 | 08.02.1996 |
Manfred Martens | 02.11.1982 | 08.02.1996 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Klaus Boyer Rasmussen | 08.02.1996 | 28.04.1998 |
Niels Tjørn Loke Jensen | 08.02.1996 | 28.04.1998 |
Carl Erik Munk Jørgensen | 02.11.1982 | 08.02.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BYGNINGSKONTORET ApS
Valby Kirkevej 5
2500 Valby
2500 Valby
CVR
70975815
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
2. november 1982
P-nummer
1004583183
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden lignende virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-