Virksomheden OC RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 29. december 1982 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
OC RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 29. dec. 1982
- CVR 70105012
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
OC RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S | 20.10.1987 | 06.12.2002 |
OILCONSULT, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S | 29.12.1982 | 19.10.1987 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Parallelvej 15 · DK-2800 Kgs. Lyngby | 29.12.1982 | 06.12.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder | 29.12.1982 | 06.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1994-09-07 | 07.09.1994 | 06.12.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
5.960.000 DKK | 19.10.1987 | 06.12.2002 |
2.000.000 DKK | 30.08.1987 | 18.10.1987 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes enten en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af tre medlemmer af bestyrelsen | 07.09.1994 | 06.12.2002 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Keld Sørensen | 18.07.2000 | 06.12.2002 |
Poul Nielson | 29.12.1982 | 11.08.1992 |
Jacob Hjortshøj | 29.12.1982 | 08.09.1994 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Schøtt Jensen | 29.12.1982 | 22.02.1990 |
Mogens Arndt | 29.12.1982 | 04.10.1991 |
Vagn Jensen | 29.12.1982 | 30.10.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
OC RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Parallelvej 15
2800 Kgs. Lyngby
2800 Kgs. Lyngby
CVR
70105012
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
29. december 1982
P-nummer
1002314010
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
742010
Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirk- somhed, herunder navnlig rådgivning i forbindelse med opførelse af anlæg til transport, opbevaring og forbrug af kulbrinter og andre fossile brændstoffer, procesanlæg til kemisk eller fysisk omdannelse af kulbrinter samt hjælpeinstallationer og bygningsværker, der er knyttet til de nævnte anlæg, og anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed
Tegningsregel
Selskabet tegnes enten en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af tre medlemmer af bestyrelsen
Registeret kapital
5.960.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-