Virksomheden D.F. SCHNACK'S EFTF. A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med vin og spiritus" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 28. december 1984 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
D.F. SCHNACK'S EFTF. A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 28. dec. 1984
- CVR 56403418
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
D.F. SCHNACK'S EFTF. A/S | 28.12.1984 | 31.10.2003 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Transformervej 16 · DK-2730 Herlev | 28.12.1984 | 31.10.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
513420 Engroshandel med vin og spiritus | 28.12.1984 | 31.10.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1995-04-19 | 19.04.1995 | 31.10.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 20.04.1995 | 31.10.2003 |
300.000 DKK | 29.08.1988 | 19.04.1995 |
2.500.000 DKK | 30.08.1987 | 28.08.1988 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening | 19.04.1995 | 31.10.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Sørensen | 14.04.2003 | 31.10.2003 |
Christine Schönowitz | 22.04.2002 | 14.04.2003 |
Preben Sørensen | 02.01.1996 | 12.09.2001 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Sørensen | 04.10.2002 | 31.10.2003 |
Kim Dahl | 01.01.1998 | 04.10.2002 |
Jørgen Valdemar Koch | 23.08.1995 | 31.12.1997 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
D.F. SCHNACK'S EFTF. A/S
Transformervej 16
2730 Herlev
2730 Herlev
CVR
56403418
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
28. december 1984
P-nummer
1003113700
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
513420
Engroshandel med vin og spiritus
Engroshandel med vin og spiritus
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel samt virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-