Virksomheden A/S TØLLØSE MARGARINEFABRIK befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Thisted. De blev etableret i 28. december 1971 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
A/S TØLLØSE MARGARINEFABRIK
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 28. dec. 1971
- CVR 51589513
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A/S TØLLØSE MARGARINEFABRIK | 28.12.1971 | 10.10.2003 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Simons Bakke 46 · DK-7700 Thisted | 28.12.1971 | 10.10.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 31.12.2000 | 10.10.2003 |
154300 Margarinefabrikker mv. | 28.12.1971 | 30.12.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-06-01 | 01.06.1993 | 10.10.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
2.000.000 DKK | 30.08.1987 | 10.10.2003 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 01.06.1993 | 10.10.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Halvor Liodden | 19.12.2000 | 30.07.2003 |
Peter Eriksen Jensen | 19.12.2000 | 30.07.2003 |
Jørn Unneberg | 27.11.1997 | 19.12.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans-Henrik Sachs | 28.12.1971 | 01.04.1992 |
Viggo Holger Heller | 28.12.1971 | 11.09.1987 |
Mogens Nielsen | 28.12.1971 | 30.07.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
A/S TØLLØSE MARGARINEFABRIK
Simons Bakke 46
7700 Thisted
7700 Thisted
CVR
51589513
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
28. december 1971
P-nummer
1003535361
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion, handel og investering, herunder erhvervelse af fast ejendom
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
2.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-