Virksomheden ESWIND01 A/S befinder sig i branchen "Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv." og har adresse i Esbjerg. De blev etableret i 6. februar 2017 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 88.000 DKK.
Virksomheden ESWIND01 A/S befinder sig i branchen "Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv." og har adresse i Esbjerg. De blev etableret i 6. februar 2017 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 88.000 DKK.
Årets resultat
88’ DKK
Egenkapital
931’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
59’ DKK
0 %
-0 %
4 %
-
24.553’ DKK
-
-
53’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ESWIND01 A/S | 06.02.2017 | 27.12.2019 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Dokvej 4 · DK-6700 Esbjerg | 06.02.2017 | 27.12.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
522220 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. | 06.02.2017 | 27.12.2019 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2019-02-14 | 14.02.2019 | 27.12.2019 |
2018-05-01 | 01.05.2018 | 13.02.2019 |
2017-12-31 | 31.12.2017 | 30.04.2018 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 06.02.2017 | 27.12.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af: Jakob Bo Thomasen i forening med Scott Bruce Michael Moseley eller af Jakob Bo Thomasen i forening med Philip Pacey eller af Jakob Bo Thomasen i forening med Malcolm Brown eller af Jakob Bo Thomasen i forening med Lars Oscar Tylegård, eller af Scott Bruce Michael Moseley i forening med Philip Pacey eller af Scott Bruce Michael Moseley i forening med Malcolm Brown eller af Scott Bruce Michael Moseley i forening med Lars Oscar Tylegård eller af Philip Pacey i forening med Malcolm Brown eller af Philip Pacey i forening med Lars Oscar Tylegård eller af Malcolm Brown i forening med Lars Oscar Tylegård eller af den administrerende direktør i forening med Scott Bruce Michael Moseley eller af den administrerende direktør i forening med Philip Pacey eller af den administrerende direktør i forening med Malcolm Brown eller af den administrerende direktør i forening med Lars Oscar Tylegård eller af den samlede bestyrelse. | 11.03.2019 | 27.12.2019 |
Selskabet tegnes (i) af to af de følgende bestyrelsesmedlemmer i forening: Jakob Bo Thomasen, Scott Bruce Michael Moseley,Philip Pacey, Malcolm Brown og Aaron Todd Church, (ii) af den administrerende direktør i forening med Scott Bruce Michael Moseley, Philip Pacey, Malcolm Brown eller Aaron Todd Church eller (iii) af den samlede bestyrelse | 02.05.2018 | 10.03.2019 |
Selskabet tegnes (i) af to af de følgende bestyrelsesmedlemmer i forening: Scott Bruce Michael Moseley, Philip Pacey, Malcolm Brown og Aaron Todd Church, (ii) af den administrerende direktør i forening med Scott Bruce Michael Moseley, Philip Pacey, Malcolm Brown eller Aaron Todd Church eller (iii) af den samlede bestyrelse. | 04.01.2018 | 01.05.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Oscar Tylegård | 14.02.2019 | 27.12.2019 |
Malcolm Brown | 01.05.2018 | 27.12.2019 |
Philip Pacey | 30.05.2017 | 27.12.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kristian Ole Jakobsen | 20.12.2017 | 27.12.2019 |
Søren Nørgaard Thomsen | 06.02.2017 | 20.12.2017 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-