De blev etableret i 28. august 1981 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SVELAST LANDTRANSPORT A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 28. aug. 1981
- CVR 30084314
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SVELAST LANDTRANSPORT A/S | 28.08.1981 | 19.10.1995 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Østbanegade 19 · DK-2100 København Ø | 28.08.1981 | 12.10.1995 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1994-04-04 | 04.04.1994 | 12.10.1995 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 02.05.1994 | 12.10.1995 |
300.000 DKK | 30.08.1987 | 01.05.1994 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 04.04.1994 | 12.10.1995 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Edvin Heiberg | 28.08.1981 | 29.08.1989 |
Robert Wagner Rasmussen | 28.08.1981 | 31.03.1995 |
Torbjørn Arne Ivar Strand | 28.08.1981 | 29.08.1989 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torbjørn Arne Ivar Strand | 28.08.1981 | 07.09.1990 |
Hans Erik Nyman | 28.08.1981 | 31.03.1995 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SVELAST LANDTRANSPORT A/S
Østbanegade 19
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
30084314
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
28. august 1981
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive spedition, klarering, kør- sel, assurance, fly-ekspedition, international tran- sport, vognmandsforretning og dermed beslægtet virksom- hed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-