Virksomheden MISHKA INDUSTRIES ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier" og har adresse i Odense S. De blev etableret i 29. november 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
MISHKA INDUSTRIES ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 29. nov. 2006
- CVR 30074483
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MISHKA INDUSTRIES ApS | 10.02.2007 | 26.01.2010 |
MISHKA INVESTMENTS ApS | 29.11.2006 | 09.02.2007 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Aulkærvænget 25 · DK-5260 Odense S | 29.11.2006 | 26.01.2010 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier | 01.01.2008 | 26.01.2010 |
513700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier | 29.11.2006 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2008-03-10 | 10.03.2008 | 26.01.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 29.11.2006 | 26.01.2010 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren | 10.03.2008 | 26.01.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kana Seraphin Khonje | 01.07.2007 | 26.01.2010 |
Murima Munyaburanga Wakana | 31.05.2007 | 01.07.2007 |
Kana Seraphin Khonje | 10.02.2007 | 31.05.2007 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MISHKA INDUSTRIES ApS
Aulkærvænget 25
5260 Odense S
5260 Odense S
CVR
30074483
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29. november 2006
P-nummer
1012800815
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- MAYA MOUNTAIN COFFEE ApS
- UGANDA COFFEE HOUSE ApS
Branchekode
463700
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive Handel, investering, konsulentbistand samt udlejning.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-