Virksomheden CAPACENT DANMARK A/S befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 15. juni 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
CAPACENT DANMARK A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 15. jun. 2006
- CVR 29618100
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CAPACENT DANMARK A/S | 15.03.2007 | 08.05.2012 |
CAPACENT HOLDING A/S | 15.06.2006 | 14.03.2007 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Tuborg Parkvej 8 · DK-2900 Hellerup | 17.07.2006 | 08.05.2012 |
Borups Allé 177 · DK-2400 København NV | 15.06.2006 | 16.07.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 01.01.2009 | 08.05.2012 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 15.06.2006 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-04-15 | 15.04.2010 | 08.05.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
142.719.700 DKK | 23.05.2008 | 08.05.2012 |
134.719.700 DKK | 21.05.2008 | 22.05.2008 |
130.219.700 DKK | 24.04.2008 | 20.05.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 15.04.2010 | 08.05.2012 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Storgaard Jakobsen | 15.04.2010 | 28.06.2010 |
Hrannar Holm | 15.04.2010 | 15.04.2010 |
Hrannar Hólm | 15.04.2010 | 11.06.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Vesten Drescher | 27.03.2009 | 08.05.2012 |
Jens Indahl Henning | 28.02.2008 | 27.03.2009 |
Mogens Storgaard Jakobsen | 28.02.2008 | 15.04.2010 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CAPACENT DANMARK A/S
Tuborg Parkvej 8
2900 Hellerup
2900 Hellerup
CVR
29618100
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
15. juni 2006
P-nummer
1012334776
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje aktier i selskaber der driver konsulent- og rådgivningsvirksomhed, research og selection samt al virksomhed beslægtet hermed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
97.050.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-