Virksomheden SLEIPNER INVEST A/S befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Spøttrup. De blev etableret i 21. december 2004 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SLEIPNER INVEST A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 21. dec. 2004
- CVR 28303947
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SLEIPNER INVEST A/S | 21.12.2004 | 18.03.2010 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Solbakken 18 · DK-7860 Spøttrup | 01.01.2007 | 18.03.2010 |
Solbakken 18 · DK-7860 Spøttrup | 21.12.2004 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
643030 Investeringsselskaber | 01.01.2008 | 18.03.2010 |
652320 Investeringsselskaber | 01.12.2005 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 21.12.2004 | 30.11.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2009-06-17 | 17.06.2009 | 18.03.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 21.12.2004 | 18.03.2010 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af direktøren i forening med to medlemmer af bestyrelsen. | 17.06.2009 | 18.03.2010 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Janne Vandsø Iversen | 21.12.2007 | 14.12.2009 |
Knud Vandsø Madsen | 21.12.2004 | 14.12.2009 |
Lubomir Nikolov Bonchev | 21.12.2004 | 16.09.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Knud Vandsø Madsen | 21.12.2004 | 14.12.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SLEIPNER INVEST A/S
Solbakken 18
7860 Spøttrup
7860 Spøttrup
CVR
28303947
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
21. december 2004
P-nummer
1011011620
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
643030
Investeringsselskaber
Investeringsselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og produktion, samt investeringsvirksomhed gennem datterselskaber i ind- og udland.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af direktøren i forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-