Virksomheden VICTOR INVEST ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København K. De blev etableret i 11. oktober 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
VICTOR INVEST ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 11. okt. 2004
- CVR 28124953
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
VICTOR INVEST ApS | 01.05.2006 | 25.09.2014 |
EJENDOMSSELSKABET FREDENSGADE 11 ApS | 11.10.2004 | 30.04.2006 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ny Østergade 3 · DK-1101 København K | 10.02.2006 | 25.09.2014 |
Amaliegade 36 · DK-1256 København K | 11.10.2004 | 09.02.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 25.09.2014 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2005 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 11.10.2004 | 31.12.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2009-05-01 | 01.05.2009 | 25.09.2014 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 11.10.2004 | 25.09.2014 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 01.05.2009 | 25.09.2014 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Morten Clemmen Christensen | 18.08.2005 | 01.10.2007 |
Kim Borch | 11.10.2004 | 01.05.2009 |
Peter Schäfer | 11.10.2004 | 01.05.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kim Borch | 11.10.2004 | 25.10.2013 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
VICTOR INVEST ApS
Ny Østergade 3
1101 København K
1101 København K
CVR
28124953
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
11. oktober 2004
P-nummer
1010837800
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
682040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, herunder handel, ejerskab og udlejning af fast ejendom.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-