Virksomheden ISP GROUP A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. juli 2001 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
ISP GROUP A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 1. jul. 2001
- CVR 26360021
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ISP GROUP A/S | 29.05.2009 | 27.08.2014 |
INTERNATIONAL MARITIME SERVICES A/S | 08.11.2002 | 28.05.2009 |
VICH 6522 A/S | 01.07.2001 | 07.11.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Boltonvej 7 · DK-2300 København S | 08.11.2002 | 27.08.2014 |
Rosenborggade 3 · DK-1130 København K | 01.07.2001 | 07.11.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 03.11.2008 | 27.08.2014 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 02.11.2008 |
980000 Uoplyst | 01.07.2001 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2013-05-28 | 28.05.2013 | 27.08.2014 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
110.000 DKK | 01.03.2003 | 27.08.2014 |
100.000 DKK | 08.11.2002 | 28.02.2003 |
500.000 DKK | 01.07.2001 | 07.11.2002 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 28.05.2013 | 27.08.2014 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Robert Straubhaar | 17.12.2012 | 15.11.2013 |
Robert Heijlands | 17.12.2012 | 15.11.2013 |
Christian Thamdrup Lund | 24.03.2009 | 17.12.2012 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Thamdrup Lund | 17.12.2012 | 15.11.2013 |
Christian Hütwohl | 17.12.2012 | 15.11.2013 |
Niels-Erik Thamdrup Lund | 04.04.2002 | 15.11.2013 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ISP GROUP A/S
Boltonvej 7
2300 København S
2300 København S
CVR
26360021
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. juli 2001
P-nummer
1008822715
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål skal være at drive virksomhed som holdingselskab.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-