Virksomheden AKTIESELSKABET AF 4.1.2002 befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 22. juni 2000 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
AKTIESELSKABET AF 4.1.2002
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 22. jun. 2000
- CVR 25549473
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AKTIESELSKABET AF 4.1.2002 | 16.01.2002 | 31.12.2002 |
DRIFTBOLAGET A/S | 15.09.2000 | 15.01.2002 |
DRIFTSBOLAGET A/S | 06.09.2000 | 14.09.2000 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sundkrogsgade 5 · DK-2100 København Ø | 31.05.2002 | 31.12.2002 |
Vermundsgade 40A · DK-2100 København Ø | 21.05.2002 | 30.05.2002 |
Rådhuspladsen 14 · DK-1550 København V | 22.06.2000 | 20.05.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 31.12.2002 | 31.12.2002 |
722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software | 06.09.2000 | 30.12.2002 |
980000 Uoplyst | 22.06.2000 | 05.09.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-05-31 | 31.05.2002 | 31.12.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 22.06.2000 | 31.12.2002 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 31.05.2002 | 31.12.2002 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Andersen | 07.11.2001 | 31.05.2002 |
Thomas Elkan Boisen | 07.11.2001 | 31.05.2002 |
Sven Johan Eie Haeggman | 06.09.2000 | 07.11.2001 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Elkan Boisen | 07.11.2001 | 31.05.2002 |
Hans Ristner | 06.09.2000 | 07.11.2001 |
Jørgen Byriel | 22.06.2000 | 06.09.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
AKTIESELSKABET AF 4.1.2002
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
25549473
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
22. juni 2000
P-nummer
1007833578
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med internet-, bredbånds-, telefon- og mobiltelefonservice samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-