Virksomheden CATHNET-SCIENCE HOLDING A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 26. november 1999 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
CATHNET-SCIENCE HOLDING A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 26. nov. 1999
- CVR 25058941
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CATHNET-SCIENCE HOLDING A/S | 11.07.2000 | 09.06.2005 |
SCSK 3265 A/S | 26.11.1999 | 10.07.2000 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Langebjerg 2 · DK-4000 Roskilde | 04.06.2002 | 09.06.2005 |
Langebjergvænget 8B · DK-4000 Roskilde | 11.07.2000 | 03.06.2002 |
Store Kongensgade 118 · DK-1264 København K | 26.11.1999 | 10.07.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 26.11.1999 | 09.06.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-06-28 | 28.06.2002 | 09.06.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
6.458.200 DKK | 11.07.2000 | 09.06.2005 |
500.000 DKK | 26.11.1999 | 10.07.2000 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. | 28.06.2002 | 09.06.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Christian Andersen | 11.07.2000 | 09.06.2005 |
Lone Krantz Jørgensen | 11.07.2000 | 09.06.2005 |
Mayank Patel | 11.07.2000 | 13.12.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Christian Andersen | 11.07.2000 | 09.06.2005 |
Steen Schierbeck | 26.11.1999 | 11.07.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CATHNET-SCIENCE HOLDING A/S
Langebjerg 2
4000 Roskilde
4000 Roskilde
CVR
25058941
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
26. november 1999
P-nummer
1007263097
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er virksomhed med handel, produktion, service finansiel assistance til koncern selskaber og investering herunder besiddelse af aktier og anparter i selskaber i Danmark og udlandet samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.
Registeret kapital
6.458.200 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-