Virksomheden ZTANGO.COM A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. januar 1999 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
ZTANGO.COM A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 1. jan. 1999
- CVR 21598976
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ZTANGO.COM A/S | 15.05.2000 | 14.02.2002 |
MEDA GROUP SCANDINAVIA A/S | 25.11.1999 | 14.05.2000 |
A/S PSE 17 NR. 1106 | 01.01.1999 | 24.11.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Middelfartgade 18 · DK-2100 København Ø | 26.04.2001 | 14.02.2002 |
Toldbodgade 37 · DK-1253 København K | 23.12.2000 | 25.04.2001 |
Lyngbyvej 20 · DK-2100 København Ø | 25.11.1999 | 22.12.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.01.1999 | 14.02.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-05-15 | 15.05.2000 | 14.02.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 01.01.1999 | 14.02.2002 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 15.05.2000 | 14.02.2002 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martin Duvander | 26.04.2001 | 14.02.2002 |
Claus Fledelius | 25.11.1999 | 26.04.2001 |
Matti Juhani Tammisalo | 25.11.1999 | 14.02.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martin Duvander | 25.11.1999 | 14.02.2002 |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.1999 | 25.11.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ZTANGO.COM A/S
Middelfartgade 18
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
21598976
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. januar 1999
P-nummer
1005052325
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor telekommunikationssektoren.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-