Virksomheden DIPLOM IS. DANMARK I/S befinder sig i branchen "Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 1. januar 1999 og er af virksomhedstypen Interessentskab.
DIPLOM IS. DANMARK I/S
SLETTET
- I/S
- Etableret 1. jan. 1999
- CVR 21417807
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DIPLOM IS. DANMARK I/S | 01.01.1999 | 09.09.2013 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ringager 2A · DK-2605 Brøndby | 01.01.1999 | 09.09.2013 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer | 01.01.2008 | 09.09.2013 |
513600 Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer fx slik | 01.01.1999 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-11-04 | 04.11.2004 | 09.09.2013 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør alene | 04.11.2004 | 09.09.2013 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Kåre Midthjell Midthjell | 22.11.2010 | 09.09.2013 |
Torben Hemmingsen | 01.03.2005 | 22.11.2010 |
Flemming Binger | 01.01.1998 | 28.02.2005 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DIPLOM IS. DANMARK I/S
Ringager 2
2605 Brøndby
2605 Brøndby
CVR
21417807
Virksomhedstype
Interessentskab
Stiftet
1. januar 1999
P-nummer
1000187914
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
463600
Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Interessentskabets formål er at drive import- og handelsvirksomhed samt virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. Interessentskabets virksomhed vil hovedsaligt være baseret på forhandling af is importeret frs Diplom - IS A/S.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af én direktør alene
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-