Virksomheden MØNTEN EJENDOMS-AKTIESELSKAB befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Århus C. De blev etableret i 15. oktober 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
MØNTEN EJENDOMS-AKTIESELSKAB
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 15. okt. 1997
- CVR 20595183
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MØNTEN EJENDOMS-AKTIESELSKAB | 21.05.1998 | 20.12.2005 |
A/S PSE 17 NR. 1075 | 15.10.1997 | 20.05.1998 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skolegade 5 · DK-8000 Århus C | 15.10.1997 | 20.12.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 15.10.1997 | 20.12.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1998-05-20 | 20.05.1998 | 20.12.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 15.10.1997 | 20.12.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 20.05.1998 | 20.12.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Annette Carina Thomsen | 09.07.2003 | 25.04.2005 |
Finn Hasselriis | 20.05.1998 | 09.07.2003 |
Poul Christen Kaae Eriksen | 20.05.1998 | 25.04.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Simonsen | 02.06.2003 | 25.04.2005 |
Ib Graadal | 20.05.1998 | 02.06.2003 |
Flemming Thomsen | 20.05.1998 | 25.04.2005 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MØNTEN EJENDOMS-AKTIESELSKAB
Skolegade 5
8000 Århus C
8000 Århus C
CVR
20595183
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
15. oktober 1997
P-nummer
1004682901
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udvikle, bygge, ombygge udleje og sælge ejendomme
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-