Virksomheden INVESTMENT NETWORK GROUP ANACONDA A/S befinder sig i branchen "Anden engroshandel" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 1. august 1996 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
INVESTMENT NETWORK GROUP ANACONDA A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 1. aug. 1996
- CVR 19433641
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
INVESTMENT NETWORK GROUP ANACONDA A/S | 20.02.1997 | 15.11.2001 |
VY AF 8/11 1996 A/S | 15.11.1996 | 19.02.1997 |
A/S PSE 38 NR. 1823 | 01.08.1996 | 14.11.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Bøgebakken 11 · DK-3000 Helsingør | 01.08.1996 | 15.11.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
517000 Anden engroshandel | 01.08.1996 | 15.11.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-03-22 | 22.03.1997 | 15.11.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.130.000 DKK | 22.03.1997 | 15.11.2001 |
500.000 DKK | 09.08.1996 | 21.03.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 22.03.1997 | 15.11.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Aage Lasenius Kramp | 01.03.1997 | 01.10.2000 |
Veronique Dmitrievna Kramp | 01.03.1997 | 01.10.2000 |
Valerij Yashin | 01.03.1997 | 01.10.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Veronique Dmitrievna Kramp | 01.03.1997 | 01.10.2000 |
Jeffrey Peter Galmond | 08.11.1996 | 19.02.1997 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1996 | 08.11.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
INVESTMENT NETWORK GROUP ANACONDA A/S
Bøgebakken 11
3000 Helsingør
3000 Helsingør
CVR
19433641
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. august 1996
P-nummer
1004115264
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- ING ANACONDA A/S
Branchekode
517000
Anden engroshandel
Anden engroshandel
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-