Virksomheden ELMAT ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 1. juli 1995 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ELMAT ApS
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 1. jul. 1995
- CVR 18641976
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ELMAT ApS | 20.10.1995 | 01.09.2008 |
ApS KBIL 9 NR. 1934 | 01.07.1995 | 19.10.1995 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Industriparken 32 · DK-2750 Ballerup | 31.10.2002 | 01.09.2008 |
Ny Kongensgade 11 · DK-1472 København K | 17.11.1999 | 30.10.2002 |
Midtermolen 7 · DK-2100 København Ø | 01.07.1995 | 16.11.1999 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 01.09.2008 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 24.09.2003 | 31.12.2007 |
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt | 01.07.1995 | 23.09.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-10-31 | 31.10.2002 | 01.09.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000.000 DKK | 29.12.1999 | 01.09.2008 |
100.000.000 DKK | 29.12.1995 | 28.12.1999 |
200.000 DKK | 10.07.1995 | 28.12.1995 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse | 31.10.2002 | 01.09.2008 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Eriksen | 02.01.2008 | 01.09.2008 |
Paul Ingvar Olsson | 02.01.2006 | 01.09.2008 |
Jens Pauli Joensen | 02.01.2006 | 02.01.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nicolas Jea Emile Vlieghe | 25.05.2005 | 01.09.2008 |
Pierre-Yves Fayard | 06.10.2003 | 25.05.2005 |
Lionel Henri Finidori | 24.11.2000 | 06.10.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ELMAT ApS
Industriparken 32
2750 Ballerup
2750 Ballerup
CVR
18641976
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. juli 1995
P-nummer
1003541682
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
200.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-