Virksomheden KOMPLEMENTARSELSKABET KASTRUP SYD A/S befinder sig i branchen "Charterflyvning med passagerer" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. juni 1990 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
KOMPLEMENTARSELSKABET KASTRUP SYD A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 1. jun. 1990
- CVR 14248196
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KOMPLEMENTARSELSKABET KASTRUP SYD A/S | 09.11.1995 | 04.07.2000 |
INVESTRINGSSELSKABET KASTRUP SYD A/S | 26.10.1995 | 08.11.1995 |
STERLING EUROPEAN AIRLINES A/S | 10.02.1994 | 25.10.1995 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Bredgade 26 · DK-1260 København K | 01.06.1990 | 04.07.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
622010 Charterflyvning med passagerer | 01.06.1990 | 04.07.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-06-24 | 24.06.1999 | 04.07.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 28.02.1996 | 04.07.2000 |
300.000 DKK | 11.06.1990 | 27.02.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. | 24.06.1999 | 04.07.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Stein Odd Bergby | 31.05.1999 | 04.07.2000 |
Øyvind Bjørn Kristiansen | 31.05.1999 | 04.07.2000 |
Jan Erik Bjoner | 31.05.1999 | 04.07.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Øyvind Bjørn Kristiansen | 31.05.1999 | 04.07.2000 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1990 | 09.02.1994 |
Lars Olof Svenheim | 01.06.1990 | 31.05.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KOMPLEMENTARSELSKABET KASTRUP SYD A/S
Bredgade 26
1260 København K
1260 København K
CVR
14248196
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. juni 1990
P-nummer
1004652568
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
622010
Charterflyvning med passagerer
Charterflyvning med passagerer
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er udelukkende at være komplementar for Sterling European KommanditAktieselskab.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-