Virksomheden BONNIER SYSTEM A/S befinder sig i branchen "Databehandling" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 15. august 1986 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
BONNIER SYSTEM A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 15. aug. 1986
- CVR 10348684
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BONNIER SYSTEM A/S | 15.08.1986 | 01.08.2000 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Strandboulevarden 130 · DK-2100 København Ø | 15.08.1986 | 01.08.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
723000 Databehandling | 15.08.1986 | 01.08.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-11-27 | 27.11.1997 | 01.08.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.500.000 DKK | 27.11.1997 | 01.08.2000 |
1.000.000 DKK | 28.12.1993 | 26.11.1997 |
3.000.000 DKK | 30.08.1987 | 27.12.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen | 27.11.1997 | 01.08.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ove Oster | 01.11.1997 | 01.08.2000 |
Klaus Narve Schackt | 15.08.1986 | 30.03.1995 |
Erik Skipper Larsen | 15.08.1986 | 30.03.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tore Jonas Lundell | 01.01.1998 | 01.08.2000 |
John Brandt Helmersen | 15.08.1986 | 01.08.2000 |
Ib Lau Skou | 15.08.1986 | 24.11.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BONNIER SYSTEM A/S
Strandboulevarden 130
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
10348684
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
15. august 1986
P-nummer
1000061556
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
723000
Databehandling
Databehandling
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handels- og produktionsvirksomhed, servicevirksomhed samt formål, der står i forbindelse hermed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen
Registeret kapital
1.500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-