Virksomheden DANSK BIOLEX A/S befinder sig i branchen "Lufttransport af gods" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 1. november 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
DANSK BIOLEX A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 1. nov. 1985
- CVR 10044898
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DANSK BIOLEX A/S | 19.04.1988 | 19.01.2001 |
AGROVIT A/S | 01.11.1985 | 18.04.1988 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ålykkegade 13 · DK-6000 Kolding | 01.11.1985 | 19.01.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
512100 Lufttransport af gods | 01.11.1985 | 19.01.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-12-20 | 20.12.1996 | 19.01.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 06.02.1997 | 19.01.2001 |
300.000 DKK | 30.08.1987 | 05.02.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 20.12.1996 | 19.01.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Hjalmar Grupe | 01.11.1985 | 21.03.1988 |
Karl Eckstein | 01.11.1985 | 21.03.1988 |
Albert Kuhmann | 01.11.1985 | 01.12.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Teglstrup Pedersen | 01.11.1985 | 21.03.1988 |
Albert Kuhmann | 01.11.1985 | 01.12.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DANSK BIOLEX A/S
Ålykkegade 13
6000 Kolding
6000 Kolding
CVR
10044898
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. november 1985
P-nummer
1000008632
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- MIEKAT A/S
Branchekode
512100
Lufttransport af gods
Lufttransport af gods
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-