Virksomheden EUROTRADE CONSULT ApS befinder sig i branchen "Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 11. december 1981 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
EUROTRADE CONSULT ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 11. dec. 1981
- CVR 89698316
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EUROTRADE CONSULT ApS | 16.01.1990 | 06.06.2002 |
BENT T. INVEST ApS | 11.12.1981 | 15.01.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hegnskrogen 20 · DK-2800 Kgs. Lyngby | 11.12.1981 | 06.06.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
672090 Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed | 01.01.2002 | 06.06.2002 |
660310 Skadesforsikringsvirksomhed | 11.12.1981 | 31.12.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-09-28 | 28.09.1996 | 06.06.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 28.10.1996 | 06.06.2002 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 27.10.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene | 28.09.1996 | 06.06.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kim Hartley Jensen | 11.12.1981 | 06.06.2002 |
Merete Nielsen | 11.12.1981 | 15.01.1990 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
EUROTRADE CONSULT ApS
Hegnskrogen 20
2800 Kgs. Lyngby
2800 Kgs. Lyngby
CVR
89698316
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
11. december 1981
P-nummer
1002824692
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
672090
Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed
Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at investere i værdipapirer og alle hermed stående forretninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-