Virksomheden KROG IVERSEN HOLDING A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vissenbjerg. De blev etableret i 15. december 1979 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
KROG IVERSEN HOLDING A/S
OPLØST EFTER SPALTNING
- A/S
- Etableret 15. dec. 1979
- CVR 88620410
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KROG IVERSEN HOLDING A/S | 08.09.2004 | 04.02.2005 |
KROG IVERSEN HOLDING ApS | 17.12.1992 | 07.09.2004 |
H.K.I. PRODUKTION ApS | 15.12.1979 | 16.12.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Møllevej 20 · DK-5492 Vissenbjerg | 20.10.2004 | 04.02.2005 |
Møllevej 20 · DK-5492 Vissenbjerg | 15.12.1979 | 19.10.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 15.12.1979 | 04.02.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-09-08 | 08.09.2004 | 04.02.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.300.000 DKK | 30.01.1997 | 04.02.2005 |
1.000.000 DKK | 16.12.1992 | 29.01.1997 |
90.000 DKK | 30.08.1987 | 15.12.1992 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene, af formanden for bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem, af en direktør og et bestyrelsesmedlem og af den samlede bestyrelse | 08.09.2004 | 04.02.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Enrico Krog Iversen | 15.10.1998 | 04.02.2005 |
Birgit Krog-Iversen | 15.10.1998 | 04.02.2005 |
Heine Baden Krog Iversen | 15.10.1998 | 04.02.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Birgit Krog-Iversen | 15.10.1998 | 04.02.2005 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KROG IVERSEN HOLDING A/S
Møllevej 20
5492 Vissenbjerg
5492 Vissenbjerg
CVR
88620410
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
15. december 1979
P-nummer
1002798321
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
741500
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre selskaber, varetage administraionen af disse andre selskaber, eje anlægsaktiver herunder fast ejendom, driftsmaskiner og driftsinventar, handel, fabrikation, servicevirksomhed og finansiering samt anden dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene, af formanden for bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem, af en direktør og et bestyrelsesmedlem og af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
90.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-