Virksomheden NORFO A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Rønne. De blev etableret i 1. november 1979 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
NORFO A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 1. nov. 1979
- CVR 88215613
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NORFO A/S | 29.05.2000 | 29.11.2005 |
AALBORG INDUSTRIAL CORPORATION A/S (AIC) | 19.09.1992 | 28.05.2000 |
AKTIESELSKABET AF 01.11.1979 | 18.11.1987 | 18.09.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sandemandsvej 12 · DK-3700 Rønne | 01.01.2003 | 29.11.2005 |
Sandemandsvej 12 · DK-3700 Rønne | 29.05.2000 | 31.12.2002 |
Johann Gutenbergs Vej 5 · DK-8200 Århus N | 01.11.1979 | 28.05.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 29.11.2005 | 29.11.2005 |
281100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf | 02.05.2000 | 28.11.2005 |
281100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf | 01.05.2000 | 01.05.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-05-29 | 29.05.2000 | 29.11.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3.000.000 DKK | 07.09.1992 | 29.11.2005 |
3.000.000 DKK | 15.09.1987 | 06.09.1992 |
300.000 DKK | 30.08.1987 | 14.09.1987 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. | 29.05.2000 | 29.11.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Schou Mortensen | 19.11.2003 | 21.06.2004 |
Henrik Grundtvig | 18.12.2002 | 29.11.2005 |
Erik Stender-Jensen | 29.05.2000 | 18.12.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Schou Mortensen | 19.11.2003 | 29.11.2005 |
Torben Jensen | 08.02.2002 | 19.11.2003 |
Erik Stender-Jensen | 29.05.2000 | 08.02.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
NORFO A/S
Sandemandsvej 12
3700 Rønne
3700 Rønne
CVR
88215613
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. november 1979
P-nummer
1001057851
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, herunder at udvikle og sælge teknologi, know-how og maskiner til levnedsmiddelindustrien samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Registeret kapital
3.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-