Virksomheden A/S DJURSLAND'S GENBRUG befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Grenaa. De blev etableret i 24. februar 1979 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
A/S DJURSLAND'S GENBRUG
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 24. feb. 1979
- CVR 87214028
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A/S DJURSLAND'S GENBRUG | 24.02.1979 | 23.02.2001 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Århusvej 75 · DK-8500 Grenaa | 24.02.1979 | 23.02.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702030 Anden udlejning af boliger | 24.02.1979 | 23.02.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1987-09-30 | 30.09.1987 | 23.02.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 30.10.1987 | 23.02.2001 |
80.000 DKK | 04.09.1986 | 29.10.1987 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse | 30.09.1987 | 23.02.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kristen Schmidt Trærup | 24.02.1979 | 29.06.1992 |
Uffe Thorbjørn Berregård Baller | 24.02.1979 | 23.02.2001 |
Knud Erikstrup | 24.02.1979 | 23.02.2001 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Knud Erikstrup | 24.02.1979 | 23.02.2001 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
A/S DJURSLAND'S GENBRUG
Århusvej 75
8500 Grenaa
8500 Grenaa
CVR
87214028
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
24. februar 1979
P-nummer
1002766829
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702030
Anden udlejning af boliger
Anden udlejning af boliger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er byggeri, finansiering, handel med fast ejendom og anden dermed i forbindelse stående virk- somhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-