De blev etableret i 15. august 1979 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
S.P.B. INVEST ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 15. aug. 1979
- CVR 86951614
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
S.P.B. INVEST ApS | 01.11.1990 | 31.07.1995 |
GLARMESTERFIRMAET A. BECK ApS | 15.08.1979 | 31.10.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Strandvejen 168 · DK-2920 Charlottenlund | 15.08.1979 | 24.01.1995 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1994-07-18 | 18.07.1994 | 24.01.1995 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 18.10.1994 | 24.01.1995 |
80.000 DKK | 31.10.1990 | 17.10.1994 |
30.000 DKK | 30.08.1987 | 30.10.1990 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 18.07.1994 | 24.01.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steen Poul Bundgaard | 15.08.1979 | 23.08.1994 |
Sten Christian Mørck Thomsen | 15.08.1979 | 23.08.1994 |
Hanne Anine Beck | 15.08.1979 | 31.10.1990 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
S.P.B. INVEST ApS
Strandvejen 168
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
CVR
86951614
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
15. august 1979
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og salg af værdipapirer, financiering, virksomhed beslægtet med køb og salg af værdipapirer og financiering, køb og salg af heste, avl, opdræt og træning af heste, rideundervisning
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-