Virksomheden RØVERKØB NØRREBROGADE 198 ApS befinder sig i branchen "Farve- og tapetforretninger" og har adresse i København N. De blev etableret i 12. juni 1979 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
RØVERKØB NØRREBROGADE 198 ApS
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 12. jun. 1979
- CVR 86544628
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
RØVERKØB NØRREBROGADE 198 ApS | 30.09.1997 | 11.03.2004 |
RØVERKØB NØRREBROGADE 209 ApS | 04.03.1997 | 29.09.1997 |
XANTHIPPE ApS | 13.04.1995 | 03.03.1997 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nørrebrogade 198 · DK-2200 København N | 12.06.1979 | 11.03.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
524630 Farve- og tapetforretninger | 12.06.1979 | 11.03.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-12-14 | 14.12.2000 | 11.03.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 14.12.2000 | 11.03.2004 |
125.000 DKK | 07.02.2000 | 13.12.2000 |
125.000 DKK | 12.03.1999 | 06.02.2000 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene | 14.12.2000 | 11.03.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Christensen | 12.03.1998 | 11.03.2004 |
Nis Jørn Ludvig | 12.06.1979 | 12.04.1995 |
Ove Finn Christensen | 12.06.1979 | 12.03.1998 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
RØVERKØB NØRREBROGADE 198 ApS
Nørrebrogade 198
2200 København N
2200 København N
CVR
86544628
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
12. juni 1979
P-nummer
1003469545
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
524630
Farve- og tapetforretninger
Farve- og tapetforretninger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og anden dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-