Virksomheden A/S AF 1/6 1994 VARDE befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Varde. De blev etableret i 29. oktober 1982 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
A/S AF 1/6 1994 VARDE
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 29. okt. 1982
- CVR 83838515
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A/S AF 1/6 1994 VARDE | 21.02.1997 | 27.04.2006 |
BORK HAVN FERIECENTER A/S | 23.12.1994 | 20.02.1997 |
BORK HAVN FERIEHOTEL A/S | 29.10.1982 | 22.12.1994 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Reesens Vej 2 · DK-6800 Varde | 10.04.2003 | 27.04.2006 |
Vesterbækvej 31 · DK-6800 Varde | 16.02.2001 | 09.04.2003 |
Torvet 6 · DK-6800 Varde | 29.10.1982 | 15.02.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 29.10.1982 | 27.04.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-01-31 | 31.01.2000 | 27.04.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 31.01.2000 | 27.04.2006 |
500.000 DKK | 04.02.1998 | 30.01.2000 |
1.500.000 DKK | 12.07.1994 | 03.02.1998 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 31.01.2000 | 27.04.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Kristensen | 08.06.1998 | 30.09.2003 |
Mikael Kisbye Kristensen | 04.02.1998 | 30.09.2003 |
Svend Erik Pedersen | 29.10.1982 | 04.02.1998 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tage Højvang Jensen | 08.06.1998 | 08.06.1998 |
Erik Kristensen | 29.10.1982 | 30.09.2003 |
Ole Bjørvig Pedersen | 29.10.1982 | 08.03.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
A/S AF 1/6 1994 VARDE
Reesens Vej 2
6800 Varde
6800 Varde
CVR
83838515
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
29. oktober 1982
P-nummer
1004135949
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- BORK HAVN FERIEHOTEL A/S
Branchekode
702040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive hotelvirksomhed, respektive eje hoteller og restaurationsejendomme, at investere i og handle med fast ejendom samt udøve finansiering
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-