Virksomheden ApS AF 31. MARTS 1978. VEJLE befinder sig i branchen "Reklamebureauvirksomhed" og har adresse i Århus C. De blev etableret i 31. marts 1978 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ApS AF 31. MARTS 1978. VEJLE
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 31. mar. 1978
- CVR 83189428
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ApS AF 31. MARTS 1978. VEJLE | 31.03.1978 | 15.08.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Søndergade 2 · DK-8000 Århus C | 19.06.2002 | 15.08.2002 |
Tirsbjergvej 20 · DK-7120 Vejle Øst | 31.03.1978 | 18.06.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
744010 Reklamebureauvirksomhed | 31.03.1978 | 15.08.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-06-19 | 19.06.2002 | 15.08.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 10.09.1992 | 15.08.2002 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 09.09.1992 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen | 19.06.2002 | 15.08.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Steen Jensen | 19.06.2002 | 30.07.2002 |
Allan Rodenkam Simonsen | 27.05.1998 | 28.12.2001 |
Anette Østergaard Christensen | 31.03.1978 | 27.05.1998 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ApS AF 31. MARTS 1978. VEJLE
Søndergade 2
8000 Århus C
8000 Århus C
CVR
83189428
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
31. marts 1978
P-nummer
1002665011
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
744010
Reklamebureauvirksomhed
Reklamebureauvirksomhed
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, udlejning og administration af fast ejendom, foretage kapitalanbringelse og al i forbindelse hermed stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-