Virksomheden KURT JESPERSEN. NÆSTVED A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 31. marts 1977 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
KURT JESPERSEN. NÆSTVED A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 31. mar. 1977
- CVR 82531513
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KURT JESPERSEN. NÆSTVED A/S | 31.05.1996 | 23.02.2004 |
KURT JESPERSEN, NÆSTVED, ApS | 31.03.1977 | 30.05.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hunderupvej 202 · DK-5230 Odense M | 01.08.2001 | 23.02.2004 |
Smedevænget 18 · DK-4700 Næstved | 31.03.1977 | 31.07.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 31.03.1977 | 23.02.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-08-01 | 01.08.2001 | 23.02.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 30.05.1996 | 23.02.2004 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 29.05.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 01.08.2001 | 23.02.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kurt Erling Jespersen | 31.03.1977 | 15.09.2003 |
Torben Jespersen | 31.03.1977 | 15.09.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Jespersen | 23.08.2001 | 15.09.2003 |
Kurt Erling Jespersen | 31.03.1977 | 23.08.2001 |
Helga Maria Jespersen | 31.03.1977 | 04.09.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KURT JESPERSEN. NÆSTVED A/S
Hunderupvej 202
5230 Odense M
5230 Odense M
CVR
82531513
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
31. marts 1977
P-nummer
1002648801
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive finansiering og dermed be- slægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-