De blev etableret i 22. august 1977 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
E.A.S. AF 1/1 1978 ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 22. aug. 1977
- CVR 81867119
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
E.A.S. AF 1/1 1978 ApS | 22.08.1977 | 25.02.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vølundsvej 6 · DK-8230 Åbyhøj | 22.08.1977 | 15.02.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-01-31 | 31.01.1997 | 15.02.1999 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
135.000 DKK | 20.02.1997 | 15.02.1999 |
90.000 DKK | 30.08.1987 | 19.02.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 31.01.1997 | 15.02.1999 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Esbern Warncke | 22.08.1977 | 28.03.1998 |
Peder Kristian Aksel Aagaard | 22.08.1977 | 02.05.1995 |
Søren Lund Sørensen | 22.08.1977 | 28.03.1998 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Lund Sørensen | 22.08.1977 | 28.03.1998 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
E.A.S. AF 1/1 1978 ApS
Vølundsvej 6
8230 Åbyhøj
8230 Åbyhøj
CVR
81867119
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
22. august 1977
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at være complementar for K/S GAMMA, hvis formål er investering i værdipapirer og fast ejen- dom. Selskabets arbejdsområde er administration af ejen- domme og formidling af handel med anparter i K/S GAMMA efter anmodning fra dette selskabets kommanditister
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
90.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-