De blev etableret i 10. oktober 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
KALMAR-LUX A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 10. okt. 1985
- CVR 79221813
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KALMAR-LUX A/S | 10.10.1985 | 17.12.1991 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Tingvej 31 · DK-8543 Hornslet | 10.10.1985 | 16.12.1991 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1986-09-25 | 25.09.1986 | 16.12.1991 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 30.08.1987 | 16.12.1991 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 25.09.1986 | 16.12.1991 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Næsted Overgaard | 10.10.1985 | 03.09.1991 |
Bjørn Elvig Hansen | 10.10.1985 | 14.09.1988 |
Elsebeth Jensen Overgaard | 10.10.1985 | 03.09.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Næsted Overgaard | 10.10.1985 | 03.09.1991 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KALMAR-LUX A/S
Tingvej 31
8543 Hornslet
8543 Hornslet
CVR
79221813
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
10. oktober 1985
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive produktion, handel og investering samt andet hermed i forbindelse stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-