De blev etableret i 8. august 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
FORM ASSURANCE AGENTUR A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 8. aug. 1985
- CVR 78854510
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FORM ASSURANCE AGENTUR A/S | 28.04.1990 | 13.08.1992 |
JESPER NIELSEN INVEST ApS | 15.02.1990 | 27.04.1990 |
MAGTUM EJENDOMSINVEST ApS | 08.08.1985 | 14.02.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Klareboderne 2 · DK-1115 København K | 08.08.1985 | 10.08.1992 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-05-01 | 01.05.1991 | 10.08.1992 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.200.000 DKK | 27.05.1991 | 10.08.1992 |
1.000.000 DKK | 12.10.1990 | 26.05.1991 |
300.000 DKK | 14.02.1990 | 11.10.1990 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem | 01.05.1991 | 10.08.1992 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Storhaug | 08.08.1985 | 26.09.1991 |
Peter Jørgen Hæstrup | 08.08.1985 | 16.08.1991 |
Stig Bendtz | 08.08.1985 | 16.08.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Storhaug | 08.08.1985 | 05.07.1991 |
Per Storhaug | 08.08.1985 | 14.02.1990 |
Peter Jørgen Hæstrup | 08.08.1985 | 16.08.1991 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
FORM ASSURANCE AGENTUR A/S
Klareboderne 2
1115 København K
1115 København K
CVR
78854510
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
8. august 1985
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handels-agentur og forsikringsmæglervirksomhed samt anden i den forbindelse stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-