Virksomheden SOS HOLDING A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 19. august 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SOS HOLDING A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 19. aug. 1985
- CVR 78839813
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SOS HOLDING A/S | 07.06.1991 | 31.03.2004 |
SOS DATA ApS | 11.11.1989 | 06.06.1991 |
SOFTWARE OPERATIONS SUPPORT ApS | 08.04.1987 | 10.11.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vester Søgade 10 · DK-1601 København V | 01.04.2003 | 31.03.2004 |
Gammel Kongevej 123 · DK-1850 Frederiksberg C | 19.08.1985 | 31.03.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 19.08.1985 | 31.03.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-04-01 | 01.04.2003 | 31.03.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 13.12.1996 | 31.03.2004 |
200.000 DKK | 19.06.1996 | 12.12.1996 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 18.06.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 01.04.2003 | 31.03.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lisettee Juliet Zofia Schaufuss | 01.04.2003 | 31.07.2003 |
Peter Meyer Larsen | 13.12.1996 | 31.07.2003 |
Yvonne Sindhøj | 13.12.1996 | 01.04.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Svend-Henrik Saxtorph Berthelsen | 19.08.1985 | 17.06.1997 |
Erik Bendt Sindhøj | 19.08.1985 | 13.12.1996 |
Peter Meyer Larsen | 19.08.1985 | 31.07.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SOS HOLDING A/S
Vester Søgade 10
1601 København V
1601 København V
CVR
78839813
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
19. august 1985
P-nummer
1002563230
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
741500
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er som moderselskab at eje anpartskapitalen i SOS DATA ApS og SOS SOFTWARE ApS og gennem investeringer i øvrigt at eje anparter eller andre kapitalandele i virksomheder samt anden dermed forbunden erhvervsvirksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-