Virksomheden KIKI INVEST II ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 19. august 1985 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
KIKI INVEST II ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 19. aug. 1985
- CVR 78833610
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KIKI INVEST II ApS | 19.08.1985 | 24.05.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Brovej 12 · DK-2690 Karlslunde | 12.03.2003 | 24.05.2005 |
Brovej 12 · DK-2690 Karlslunde | 19.08.1985 | 11.03.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 19.08.1985 | 24.05.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1998-01-16 | 16.01.1998 | 24.05.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
2.302.000 DKK | 19.07.1997 | 24.05.2005 |
375.000 DKK | 30.08.1987 | 18.07.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 16.01.1998 | 24.05.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Tyrrestrup | 16.01.1998 | 16.01.1998 |
Harke Heinrich Bahnsen | 19.08.1985 | 04.10.1991 |
Asmus Hamborg-Petersen | 19.08.1985 | 04.10.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Tyrrestrup | 16.01.1998 | 31.12.2004 |
Asmus Hamborg-Petersen | 19.08.1985 | 04.10.1991 |
Helle Roenberg Hansen | 19.08.1985 | 16.01.1998 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KIKI INVEST II ApS
Brovej 12
2690 Karlslunde
2690 Karlslunde
CVR
78833610
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
19. august 1985
P-nummer
1004444263
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
375.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-