Virksomheden H O P NR. 49 ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 24. juli 1985 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
H O P NR. 49 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 24. jul. 1985
- CVR 78746416
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
H O P NR. 49 ApS | 11.12.1992 | 10.08.2015 |
SOFT TUX ApS | 24.10.1992 | 10.12.1992 |
SOFT-DESIGN A/S | 04.06.1991 | 23.10.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jægersborg Alle 25 · DK-2920 Charlottenlund | 24.07.1985 | 10.08.2015 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 10.08.2015 |
980000 Uoplyst | 01.01.1999 | 31.12.2007 |
722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software | 24.07.1985 | 31.12.1998 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1992-12-08 | 08.12.1992 | 10.08.2015 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
400.000 DKK | 03.06.1991 | 10.08.2015 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 02.06.1991 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. | 08.12.1992 | 10.08.2015 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Orla Baasch | 24.07.1985 | 28.02.1995 |
Henrik Anders Vinten | 24.07.1985 | 28.02.1995 |
Rolf Gunner Nielsen | 24.07.1985 | 10.12.1992 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
David John Leadbetter | 24.07.1985 | 31.10.1991 |
David John Leadbetter | 24.07.1985 | 03.06.1991 |
Henrik Anders Vinten | 24.07.1985 | 28.02.1995 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
H O P NR. 49 ApS
Jægersborg Alle 25
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
CVR
78746416
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
24. juli 1985
P-nummer
1006847075
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at købe og sælge ejendom, løsøre, værdipapirer samt valuta og i forbindelse hermed stående virksomhed samt at udøve næring ved financiel virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene.
Registeret kapital
400.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-