De blev etableret i 8. juli 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
REALDATA KOMMUNIKATION A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 8. jul. 1985
- CVR 78663014
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
REALDATA KOMMUNIKATION A/S | 27.10.1988 | 11.04.1994 |
DANSK EJENDOMSDATA A/S | 08.07.1985 | 26.10.1988 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Karl Bjarnhofsvej 13 · DK-7120 Vejle Øst | 08.07.1985 | 05.04.1994 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1988-09-08 | 08.09.1988 | 05.04.1994 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 30.08.1987 | 05.04.1994 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 08.09.1988 | 05.04.1994 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hakon Mogens Fjeldberg | 08.07.1985 | 22.08.1990 |
Leif Frandsen | 08.07.1985 | 04.09.1987 |
Jens Jørgen Øjvind Nielsen | 08.07.1985 | 30.09.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bo Foss Vilstrup | 08.07.1985 | 22.08.1990 |
Knud Erik Sibbesen | 08.07.1985 | 30.09.1993 |
Knud Erik Sibbesen | 08.07.1985 | 26.10.1988 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
REALDATA KOMMUNIKATION A/S
Karl Bjarnhofsvej 13
7120 Vejle Øst
7120 Vejle Øst
CVR
78663014
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
8. juli 1985
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem aktiebesiddelse i andre selskaber, at drive handel og industri, herunder udvikling, salg og service af EDB- programmer samt service og salg af EDB-hardware og hjælpemidler hertil, og anden i forbindelse hermed knyttet virksomhed efter bestyrelsens skøn
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
1.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-