Virksomheden DANBY HUSE ApS befinder sig i branchen "Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 18. april 1985 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
DANBY HUSE ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 18. apr. 1985
- CVR 77638113
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DANBY HUSE ApS | 01.12.1999 | 14.03.2002 |
DANBY HUSE A/S | 26.03.1998 | 30.11.1999 |
BOISKOV INVEST A/S | 16.04.1988 | 25.03.1998 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Egelund 31A · DK-6200 Aabenraa | 01.12.1999 | 14.03.2002 |
Frueløkke 31 · DK-6200 Aabenraa | 18.04.1985 | 30.11.1999 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 18.04.1985 | 14.03.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-12-01 | 01.12.1999 | 14.03.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 14.11.1997 | 14.03.2002 |
400.000 DKK | 30.08.1987 | 13.11.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 01.12.1999 | 14.03.2002 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Lautsen Rasmussen | 18.04.1985 | 15.04.1988 |
Thorkild Roland Slaikjær | 18.04.1985 | 15.04.1988 |
Robert Rasmussen | 18.04.1985 | 15.04.1988 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Jørgen Boiskov Hansen | 18.04.1985 | 14.03.2002 |
Ejvind Thorlund Jepsen | 18.04.1985 | 15.04.1988 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DANBY HUSE ApS
Egelund 31
6200 Aabenraa
6200 Aabenraa
CVR
77638113
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
18. april 1985
P-nummer
1002526000
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
452100
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er konsulenttjeneste, håndværkerentrepriser, projektering, arkitektarbejde m.v., samt andet dermed i forbindelse stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-