De blev etableret i 28. februar 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
RETIRE INVEST A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 28. feb. 1985
- CVR 77310428
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
RETIRE INVEST A/S | 16.12.1989 | 13.01.1995 |
YNF 1971 ApS | 28.02.1985 | 15.12.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Oslogade 14 · DK-8200 Aarhus N | 28.02.1985 | 05.01.1995 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1990-01-12 | 12.01.1990 | 05.01.1995 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 15.12.1989 | 05.01.1995 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 14.12.1989 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse | 12.01.1990 | 05.01.1995 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Anton Heilskov Rasmussen | 28.02.1985 | 05.01.1995 |
Dan Vestergaard | 28.02.1985 | 05.01.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Dan Vestergaard | 28.02.1985 | 05.01.1995 |
Thomas Ditlev Dornonville de la Cour | 28.02.1985 | 15.12.1989 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
RETIRE INVEST A/S
Oslogade 14
8200 Aarhus N
8200 Aarhus N
CVR
77310428
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
28. februar 1985
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel og fabrikation
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-