Virksomheden HAMBROS ALLE 3 ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af båndtransportører og elevatorer" og har adresse i Herfølge. De blev etableret i 1. januar 1985 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
HAMBROS ALLE 3 ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 1. jan. 1985
- CVR 76918716
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HAMBROS ALLE 3 ApS | 21.10.1992 | 17.11.1999 |
UNICOM XXXIV ApS | 19.08.1992 | 20.10.1992 |
THORNGAARD, BROVST ApS | 14.09.1988 | 18.08.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Solvangsvej 11 · DK-4681 Herfølge | 01.01.1985 | 17.11.1999 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
292210 Fremstilling af båndtransportører og elevatorer | 01.01.1985 | 17.11.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-05-01 | 01.05.1996 | 17.11.1999 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 25.08.1995 | 17.11.1999 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 24.08.1995 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen. | 01.05.1996 | 17.11.1999 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Elisabeth Kondrup | 01.01.1985 | 03.01.1996 |
Kenn Hansen Staugaard | 01.01.1985 | 20.10.1992 |
Dennis Andersen | 01.01.1985 | 17.11.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HAMBROS ALLE 3 ApS
Solvangsvej 11
4681 Herfølge
4681 Herfølge
CVR
76918716
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. januar 1985
P-nummer
1002505819
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
292210
Fremstilling af båndtransportører og elevatorer
Fremstilling af båndtransportører og elevatorer
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, finansiering, administration, handel, herunder handel med fast ejendom og industri.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Registeret kapital
200.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-