Virksomheden FL. NIELSEN BILER. ESBJERG A/S befinder sig i branchen "Detailhandel med biler" og har adresse i Esbjerg Ø. De blev etableret i 10. december 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
FL. NIELSEN BILER. ESBJERG A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 10. dec. 1985
- CVR 76476616
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FL. NIELSEN BILER. ESBJERG A/S | 30.08.1997 | 02.08.2004 |
OUTRUP PIBESERVICE ApS | 10.12.1985 | 29.08.1997 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Storegade 227 · DK-6705 Esbjerg Ø | 10.12.1985 | 02.08.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
501020 Detailhandel med biler | 10.12.1985 | 02.08.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-08-27 | 27.08.1997 | 02.08.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 29.08.1997 | 02.08.2004 |
200.000 DKK | 27.08.1997 | 28.08.1997 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 26.08.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 27.08.1997 | 02.08.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lone Kirsten Nielsen | 27.08.1997 | 29.10.2003 |
Carsten Nielsen | 27.08.1997 | 29.10.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carsten Nielsen | 27.08.1997 | 29.10.2003 |
Karl Kristian Olsen | 10.12.1985 | 27.08.1997 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
FL. NIELSEN BILER. ESBJERG A/S
Storegade 227
6705 Esbjerg Ø
6705 Esbjerg Ø
CVR
76476616
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
10. december 1985
P-nummer
1004319811
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
501020
Detailhandel med biler
Detailhandel med biler
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-