De blev etableret i 22. november 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
SCHULTZ & LARSEN, OTTERUP GEVÆRFABRIK ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 22. nov. 1984
- CVR 76476128
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SCHULTZ & LARSEN, OTTERUP GEVÆRFABRIK ApS | 22.11.1984 | 10.11.1997 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Fabriksvej 5 · DK-5450 Otterup | 22.11.1984 | 09.10.1997 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1992-02-21 | 21.02.1992 | 09.10.1997 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 28.02.1992 | 09.10.1997 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 27.02.1992 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør | 21.02.1992 | 09.10.1997 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Frank Uhrenholt | 22.11.1984 | 09.10.1997 |
Torsten Krüger Wegener | 22.11.1984 | 09.10.1997 |
Frank Rendboe Andersen | 22.11.1984 | 09.10.1997 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Sigurd Schultz Larsen | 22.11.1984 | 28.02.1992 |
Eskil Schultz Larsen | 22.11.1984 | 09.10.1997 |
Uffe Schultz Larsen | 22.11.1984 | 28.02.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SCHULTZ & LARSEN, OTTERUP GEVÆRFABRIK ApS
Fabriksvej 5
5450 Otterup
5450 Otterup
CVR
76476128
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
22. november 1984
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive fabrikation og handelsvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-