Virksomheden POUL ALLAN NIELSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Knebel. De blev etableret i 21. december 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
POUL ALLAN NIELSEN HOLDING ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 21. dec. 1984
- CVR 76177511
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
POUL ALLAN NIELSEN HOLDING ApS | 26.09.2001 | 04.03.2013 |
POUL ALLAN NIELSEN'S TEGNESTUE ApS | 21.12.1984 | 25.09.2001 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skårhavvej 16 · DK-8420 Knebel | 01.01.2007 | 04.03.2013 |
Skårhavvej 16 · DK-8420 Knebel | 01.09.2005 | 31.12.2006 |
Skårhavvej 16 · DK-8420 Knebel | 01.08.2005 | 31.08.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
731110 Reklamebureauer | 01.01.2008 | 04.03.2013 |
744010 Reklamebureauvirksomhed | 21.12.1984 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-08-30 | 30.08.2005 | 04.03.2013 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 04.11.1997 | 04.03.2013 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 03.11.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren. | 30.08.2005 | 04.03.2013 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Allan Nielsen | 21.12.1984 | 04.03.2013 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
POUL ALLAN NIELSEN HOLDING ApS
Skårhavvej 16
8420 Knebel
8420 Knebel
CVR
76177511
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
21. december 1984
P-nummer
1003190939
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
731110
Reklamebureauer
Reklamebureauer
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er forvaltning af selskabets formue, herunder at eje aktier, obligationer og andre værdipapirer som anlægsaktiver.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-