Virksomheden LARSEN VIN-HOBBY A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af frugt- og grønsagssaft" og har adresse i Tommerup. De blev etableret i 22. maj 1984 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
LARSEN VIN-HOBBY A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 22. maj 1984
- CVR 76028311
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LARSEN VIN-HOBBY A/S | 22.05.1984 | 06.08.2001 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Parkvej 17 · DK-5690 Tommerup | 22.05.1984 | 06.08.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
153200 Fremstilling af frugt- og grønsagssaft | 22.05.1984 | 06.08.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-11-30 | 30.11.1996 | 06.08.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 05.12.1996 | 06.08.2001 |
300.000 DKK | 16.11.1989 | 04.12.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 30.11.1996 | 06.08.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Knud Peter Larsen | 16.08.1999 | 21.02.2001 |
Eva Angelica Christensen | 16.08.1999 | 21.02.2001 |
Harald Willy Andreasen | 22.05.1984 | 30.06.1997 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rigmor Larsen | 22.05.1984 | 28.07.1993 |
Knud Leo Larsen | 22.05.1984 | 21.02.2001 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
LARSEN VIN-HOBBY A/S
Parkvej 17
5690 Tommerup
5690 Tommerup
CVR
76028311
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
22. maj 1984
P-nummer
1002478691
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
153200
Fremstilling af frugt- og grønsagssaft
Fremstilling af frugt- og grønsagssaft
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-