De blev etableret i 1. september 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SAM-SKI REJSEBUREAU A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. sep. 1985
- CVR 75640013
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SAM-SKI REJSEBUREAU A/S | 03.02.1988 | 08.10.1997 |
SAM-SKI ApS | 01.09.1985 | 02.02.1988 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Rådhusstræde 7 · DK-1466 København K | 01.09.1985 | 03.10.1997 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-05-01 | 01.05.1991 | 03.10.1997 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
950.000 DKK | 02.02.1988 | 03.10.1997 |
170.000 DKK | 25.09.1987 | 01.02.1988 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 24.09.1987 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyelse | 01.05.1991 | 03.10.1997 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Andersen | 01.09.1985 | 03.10.1997 |
Jørn Løjstrup | 01.09.1985 | 03.10.1997 |
Hans-Henrik Ejsing Clausen | 01.09.1985 | 03.10.1997 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Andersen | 01.09.1985 | 03.10.1997 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SAM-SKI REJSEBUREAU A/S
Rådhusstræde 7
1466 København K
1466 København K
CVR
75640013
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. september 1985
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive rejsebureauvirksomhed samt dermed beslægtede aktiviteter
Tegningsregel
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyelse
Registeret kapital
950.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-