Virksomheden TJELLE 6 ApS befinder sig i branchen "Supermarkeder" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 29. juni 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
TJELLE 6 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 29. jun. 1984
- CVR 75083319
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
TJELLE 6 ApS | 16.06.1993 | 30.01.2001 |
SOLBAKKEN DETAILHANDEL ApS | 29.06.1984 | 15.06.1993 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frydenlund Park 7 · DK-2950 Vedbæk | 29.06.1984 | 30.01.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
521130 Supermarkeder | 29.06.1984 | 30.01.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1994-03-30 | 30.03.1994 | 30.01.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 31.07.1990 | 30.01.2001 |
250.000 DKK | 30.08.1987 | 30.07.1990 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af selskabets direktion, et bestyrelsesmedlem alene eller af den samlede bestyrelse | 30.03.1994 | 30.01.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Viltoft | 29.06.1984 | 25.11.1992 |
Jens Nørskov | 29.06.1984 | 30.01.2001 |
Egon Frederik Hansen | 29.06.1984 | 15.06.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Nørskov | 29.06.1984 | 30.01.2001 |
Egon Frederik Hansen | 29.06.1984 | 15.06.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
TJELLE 6 ApS
Frydenlund Park 7
2950 Vedbæk
2950 Vedbæk
CVR
75083319
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29. juni 1984
P-nummer
1002448728
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
521130
Supermarkeder
Supermarkeder
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel og industri samt investering
Tegningsregel
Selskabet tegnes af selskabets direktion, et bestyrelsesmedlem alene eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-