Virksomheden ASGER SØNDERGAARD. BRANDE A/S befinder sig i branchen "El-installation" og har adresse i Brande. De blev etableret i 7. februar 1984 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
ASGER SØNDERGAARD. BRANDE A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 7. feb. 1984
- CVR 74348416
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ASGER SØNDERGAARD. BRANDE A/S | 07.02.1984 | 19.08.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jyllandsvej 7 · DK-7330 Brande | 07.02.1984 | 19.08.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
453100 El-installation | 07.02.1984 | 19.08.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-02-16 | 16.02.1996 | 19.08.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 22.02.1996 | 19.08.2004 |
416.000 DKK | 30.08.1987 | 21.02.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse | 16.02.1996 | 19.08.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Asger Søndergaard | 07.02.1984 | 19.08.2004 |
Anders Nørgaard Kristensen | 07.02.1984 | 22.02.1996 |
Vera Egeskov Søndergaard | 07.02.1984 | 19.08.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Asger Søndergaard | 07.02.1984 | 19.08.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ASGER SØNDERGAARD. BRANDE A/S
Jyllandsvej 7
7330 Brande
7330 Brande
CVR
74348416
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
7. februar 1984
P-nummer
1002428638
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
453100
El-installation
El-installation
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed som el-installatør samt handel med elektriske artikler
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-