Virksomheden BYGMESTER UFFE JØKER. SKØRPING ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkerforretninger" og har adresse i Skørping. De blev etableret i 22. december 1983 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
BYGMESTER UFFE JØKER. SKØRPING ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 22. dec. 1983
- CVR 74270328
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BYGMESTER UFFE JØKER. SKØRPING ApS | 22.12.1983 | 05.11.2007 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jyllandsgade 47 · DK-9520 Skørping | 01.01.2007 | 05.11.2007 |
Jyllandsgade 47 · DK-9520 Skørping | 22.12.1983 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
454200 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger | 22.12.1983 | 05.11.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-11-25 | 25.11.1993 | 05.11.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 02.12.1993 | 05.11.2007 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 01.12.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 25.11.1993 | 05.11.2007 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kenneth Jøker | 01.10.2003 | 09.10.2006 |
Rikke Jøker | 14.04.2003 | 01.10.2003 |
Uffe Nissen Jøker | 22.12.1983 | 16.10.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BYGMESTER UFFE JØKER. SKØRPING ApS
Jyllandsgade 47
9520 Skørping
9520 Skørping
CVR
74270328
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
22. december 1983
P-nummer
1002426519
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
454200
Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive håndværk og industri og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-