Virksomheden ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 8/6 1984 ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 24. april 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 8/6 1984 ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 24. apr. 1984
- CVR 73617812
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 8/6 1984 ApS | 24.04.1984 | 04.05.2006 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skjoldhøj Alle 3 · DK-2920 Charlottenlund | 24.04.1984 | 04.05.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 24.04.1984 | 04.05.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-03-06 | 06.03.2001 | 04.05.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 28.08.1996 | 04.05.2006 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 27.08.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 06.03.2001 | 04.05.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Sven Richard Pedersen | 19.04.1999 | 06.03.2001 |
Rolf Lau Laugesen | 19.04.1999 | 06.03.2001 |
Kurt Damsgaard Christensen | 01.03.1997 | 18.04.1999 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anders Lou Hendriksen | 01.05.2003 | 04.05.2006 |
Lars Allan Thomassen | 25.04.2002 | 01.05.2003 |
Erik Juellund | 24.04.1984 | 25.04.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 8/6 1984 ApS
Skjoldhøj Alle 3
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
CVR
73617812
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
24. april 1984
P-nummer
1002407723
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er administration.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-